Franziska Camenzind
domicilié à Wildberg, de Gersau Mandats actifs: Käserei Camenzind GmbH Connecté à: David Camenzind, Severin Camenzind, Daniel Camenzind et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Camenzind" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Camenzind".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Camenzind" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Camenzind".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franziska Camenzind
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franziska Camenzind
Production des comestibles
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Franziska Camenzind
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franziska Camenzind
Numéro de publication: HR02-1005731140, Registre du commerce Zurich, (20)
Metroglas AG, in Affoltern am Albis, CHE-106.574.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Franziska Andrea, von Gersau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005373523, Registre du commerce Zurich, (20)
Käserei Camenzind GmbH, in Wildberg, CHE-107.150.374, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, S.0, Publ. 3272107).
Statutenänderung:
15.12.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Milchzukauf und -verkauf und die Milchverarbeitung sowie den Handel mit Lebensmitteln. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich oder per E-Mail zuzustellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Severin, von Gersau, in Bauma, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Camenzind, Armin, von Gersau, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Camenzind, Bernadette, von Gersau, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Camenzind, Daniel, von Gersau, in Wildberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 70'000.00];
Camenzind, David, von Gersau, in Wildberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Camenzind, Franziska, von Gersau, in Wildberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004857072, Registre du commerce Zurich, (20)
Metroglas AG, in Affoltern am Albis, CHE-106.574.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634337).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann, Philippe Yves, von Uster, in Zürich, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien;
Camenzind, Franziska Andrea, von Gersau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.