Gazmend Bytyqi
domicilié à Rupperswil, de Kosovo Mandats actifs: GAZI GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gazmend Bytyqi" à jour.Vous suivez maintenant "Gazmend Bytyqi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gazmend Bytyqi" à jour.Vous suivez maintenant "Gazmend Bytyqi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gazmend Bytyqi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gazmend Bytyqi
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Gazmend Bytyqi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gazmend Bytyqi
Numéro de publication: HR02-1004820203, Registre du commerce Berne, (36)
Royal Construction GmbH, bisher in Rupperswil, CHE-371.783.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480556).
Statutenänderung:
27.01.2020.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Murtenstrasse 7, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten sowie den Handel mit Immobilien und Marmor- und Granitprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Arben, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004801577, Registre du commerce Thurgovie, (440)
P.S. Armierung GmbH, in Weinfelden, CHE-249.556.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, S.0, Publ. 1983407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dervodeli Sylejmani, Lindita, von Weinfelden, in Weinfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004480556, Registre du commerce Argovie, (400)
Royal Construction GmbH, in Rupperswil, CHE-371.783.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3923011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Morina, Driton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Prizren (XK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].