Rudolf Buxtorf
domicilié à Oberwil-Lieli, de Basel Mandats actifs: Pensionskasse der Coutts & Co AG in Liquidation Connecté à: Elmar Jünger, Roland Plan, Urs Schwarz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Buxtorf" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Buxtorf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Buxtorf" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Buxtorf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Buxtorf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Buxtorf
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Rudolf Buxtorf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Buxtorf
Numéro de publication: HR02-1005116148, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse der Coutts & Co AG, in Zürich, CHE-104.051.451, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670882).
Name neu:
Pensionskasse der Coutts & Co AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.11.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jünger, Elmar, von Neunforn, in Bülach, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buxtorf, Rudolf, von Basel, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Reto, von Horgen, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neukomm, Samuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plan, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Urs, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004559521, Registre du commerce Zurich, (20)
Rotary-Stiftung Volketswil, in Volketswil, CHE-110.386.026, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buxtorf, Rudolf, genannt Ruedi, von Basel, in Greifensee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melcher, Gian, von S-chanf, in Greifensee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Czeschner, Thomas, von Volketswil, in Schwerzenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scurio, Olivier, von Künten, in Hittnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3324805, Registre du commerce Zurich, (20)
Coutts & Co AG, in Zürich, CHE-105.841.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3292573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderson, John Dennis, kanadischer Staatsangehöriger, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buxtorf, Rudolf, von Basel, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Yilmaz, Ayfer, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Jünger, Elmar, von Neunforn, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caduff, Nicole, von Münster-Geschinen, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggins, Ian David, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.