Tizian Harald Burgener
domicilié à Thun, de Saas-Balen Mandats actifs: Saunapiraten GmbH, Sevensurf GmbH et plus Connecté à: Sandra Varonier, Bruno Fahrni, Klara Burgener-Burgener Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tizian Harald Burgener" à jour.Vous suivez maintenant "Tizian Harald Burgener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tizian Harald Burgener" à jour.Vous suivez maintenant "Tizian Harald Burgener".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tizian Harald Burgener
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tizian Harald Burgener
Autres services de réservation
Commerce de détail de produits des loisirs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Serrurerie, forge et atelier
Autres services de réservation
Commerce de détail de produits des loisirs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Tizian Harald Burgener
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tizian Harald Burgener
Numéro de publication: HR02-1006118019, Registre du commerce Berne, (36)
Projektreich GmbH, in Brenzikofen, CHE-287.240.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005768956).
Statutenänderung:
26.07.2024.
Firma neu:
Saunapiraten GmbH.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Schwäbismattweg 4, 3613 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dominik, von Frutigen, in Brenzikofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Känel, Remo, von Reichenbach im Kandertal, in Mülenen (Reichenbach im Kandertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Tizian, von Saas-Balen, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Varonier, Sandra, von Varen, in Hünibach (Hilterfingen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005854295, Registre du commerce Berne, (36)
CREONDA GmbH, in Thun, CHE-109.426.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S.7, Publ. 4800886).
Statutenänderung:
19.09.2023.
Firma neu:
Sevensurf GmbH.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Schwäbismattweg 4, 3613 Steffisburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Vermietung von Surfmaterial aller Art sowie das Anbieten von Kursen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener-Burgener, Clara, von Saas Almagell und Saas Balen, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burgener, Leander, von Saas Balen, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Tizian, von Saas-Balen, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fahrni, Bruno, von Eriz, in Fahrni b. Thun (Fahrni), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3046627, Registre du commerce Berne, (36)
Clematerra AG, in Thun, CHE-238.780.896, Höheweg 4, 3600 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.09.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, per Telefax oder auf elektronischem Weg.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burgener, Tizian, von Saas-Balen, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burgener-Burgener, Klara, von Saas-Almagell und Saas-Balen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.