Erhard Rolf Bützer
domicilié à Boll, de Teuffenthal (BE) Mandats actifs: SOS Criança Brasil Connecté à: Hans-Peter Bützer, Dimitra Natacha Bützer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erhard Rolf Bützer" à jour.Vous suivez maintenant "Erhard Rolf Bützer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erhard Rolf Bützer" à jour.Vous suivez maintenant "Erhard Rolf Bützer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erhard Rolf Bützer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erhard Rolf Bützer
Autres activités sociales
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Erhard Rolf Bützer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erhard Rolf Bützer
Numéro de publication: 2122479, Registre du commerce Berne, (36)
Sudamex AG, in Bern, CHE-100.674.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 5, Publ. 5212454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bützer, Erhard Rolf, von Teuffenthal BE, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5212174, Registre du commerce Berne, (36)
APUI, Agentur für Public-Information, in Bern, CH-035.3.011.537-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 5, Publ. 5066322).
Statutenänderung:
03.07.2009.
Firma neu:
APUI, Agentur für Public-Information AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Agentur für Public-Information, insbesondere für die Marketing- und Kommunikationsberatung sowie für die damit zusammenhängenden Aufgaben in den Bereichen der Information, Medienberatung, Kommunikation, Werbung, Sponsoring, Public-Relations und anderen mehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altra Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bützer, Erhard Rolf, von Teuffenthal BE, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Boll].
Numéro de publication: 5212454, Registre du commerce Berne, (36)
Sudamex AG, in Bern, CH-035.3.011.516-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2006, S. 3, Publ. 3659184).
Statutenänderung:
03.07.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsfirma, insbesondere des Handels und des Importes und Exportes von Waren aller Art, sowie der damit zusammenhängenden Aufgaben in den Bereichen Marktforschung, Marketing, Unternehmensberatung, Kommunikation, Werbung und andere mehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altra Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Bützer, Jan Michael, von Teuffenthal BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bützer, Tessa Martina, von Teuffenthal BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bützer, Erhard Rolf, von Teuffenthal BE, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Wädenswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].