Roger Bruchez
domicilié à Némiaz (Chamoson), de Saxon Mandats actifs: Atelier d'Architecture BRUCHEZ & BRUNNER SA, Tzareire, société coopérative Connecté à: Cédric Vernay, Roland Brunner, Jean-Pierre Sierro et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Bruchez" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Bruchez".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Bruchez" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Bruchez".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Bruchez
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Bruchez
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Roger Bruchez
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Bruchez
Numéro de publication: 4303121, Registre du commerce Valais, (621)
Atelier d'Architecture Bruchez & Brunner SA, à Monthey, CHE-108.062.815, société anonyme (No. FOSC 174 du 09.09.2008, Publ. 4644228).
Modification des statuts:
24.05.2018.
Nouvelle graphie de la raison sociale:
Atelier d'Architecture BRUCHEZ & BRUNNER SA.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Inscription ou modification de personne(s):
Sierro, Jean-Pierre, de Hérémence, à Massongex, coprésident du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le vice-président];
Vernay, Cédric, de Orsières, à Massongex, coprésident du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le vice-président];
Brunner, Roland, de Eischoll, à Troistorrents, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil, avec signature individuelle];
Bruchez, Roger, de Saxon, à Chamoson, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec un administrateur].
Numéro de publication: 7008538, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation AMB, à Bagnes, CH-621.7.006.118-2, fondation (No. FOSC 1 du 03.01.2013, Publ. 7000092).
Nouvelle adresse:
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruchez, Roger, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), vice-président, avec signature collective à deux avec la secrétaire ou Patrice Vaudan.
Inscription ou modification de personne(s):
May, Jean-Michel, de Bagnes, à Sarreyer (Bagnes), président, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou Patrice Vaudan];
Revaz, Pierre-Marcel, de Salvan, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Overney, Daniel, de Charmey, à Vétroz, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Bruchez, Anne-Lise, de Bagnes, à Lourtier (Bagnes), membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le secrétaire [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Vaudan, Patrice, de Bagnes, à Le Martinet (Bagnes), membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le secrétaire [précédemment: à Martinet (Bagnes), membre avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Marchetti, Samuel, de Vollèges, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le secrétaire [précédemment: membre sans droit de signature];
Dumoulin, Christophe, de Bagnes, à Sarreyer (Bagnes), membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le secrétaire.
Numéro de publication: 5131216, Registre du commerce Valais
Les Verts-Prés, à Sierre, CH-626.5.004.513-5, Société coopérative (FOSC no 175 du 09.09.2005, p. 17, publ. 3011714).
Nouvelle raison sociale:
Les Verts-Prés en liquidation. La société coopérative est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.07.2009.
Adresse de liquidation:
c/o FIDUCIAIRE AMETYS SA, avenue de Tourbillon 100, 1950 Sion.
Personnes et signatures radiées:
Cordy, John, de Grimisuat, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux;
Bruchez, Roger, de Saxon, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Grutter-Bagnoud, Bernadette, de Chermignon, à Sierre, secrétaire-caissière, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne:
Rudaz, Guy, de Chalais, à Chalais, liquidateur, avec signature individuelle.