Raphaela Rachel Brand
domicilié à Bern, de Sumiswald Mandats actifs: Be Gin GmbH in Liquidation Connecté à: Tamara Brand, Valérie Brand, Anthony Adrian Brodscholl et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Raphaela Rachel Brand" à jour.Vous suivez maintenant "Raphaela Rachel Brand".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Raphaela Rachel Brand" à jour.Vous suivez maintenant "Raphaela Rachel Brand".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Raphaela Rachel Brand
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Raphaela Rachel Brand
Commerce de produits alimentaires
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Raphaela Rachel Brand
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Raphaela Rachel Brand
Numéro de publication: HR02-1005796640, Registre du commerce Berne, (36)
Be Gin GmbH, in Jegenstorf, CHE-382.883.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059034).
Firma neu:
Be Gin GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Peter, von Sumiswald, in Jegenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Kevin, von Sumiswald, in Inzlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Basel];
Brand, Raphaela Rachel, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Basel];
Brand, Tamara, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Wabern (Köniz)];
Brodscholl, Anthony Adrian, von Walterswil (BE), in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005059034, Registre du commerce Berne, (36)
Be Gin GmbH, in Thun, CHE-382.883.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888346).
Statutenänderung:
21.12.2020.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
Jörgässli 9, 3303 Jegenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Steve, von Guggisberg, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Zaugg, Daniela Melanie, von Basel, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Peter, von Sumiswald, in Jegenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Brand, Kevin, von Sumiswald, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Raphaela Rachel, von Sumiswald, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Tamara, von Sumiswald, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Valérie, von Walterswil (BE), in Jegenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Brodscholl, Anthony Adrian, von Walterswil (BE), in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00.