Walter Alfred Bont
domicilié à St. Gallen, de Basel Mandats actifs: Aktiv für das Tier GmbH Connecté à: Tatjana Davorka Bont Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Alfred Bont" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Alfred Bont".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Alfred Bont" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Alfred Bont".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Alfred Bont
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Alfred Bont
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Walter Alfred Bont
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Alfred Bont
Numéro de publication: HR02-1005360895, Registre du commerce Zurich, (20)
Aktiv für das Tier GmbH, in Winterthur, CHE-410.756.366, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, S.0, Publ. 3074569).
Statutenänderung:
10.12.2021.
Sitz neu:
Zell (ZH).
Domizil neu:
c/o Tatjana Bont, Alte Tösstalstrasse 60, 8487 Rämismühle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bont, Patrick, von Oberriet SG, in Teufen AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bont, Tatjana, von Oberriet (SG), in Zell (ZH), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Winterthur];
Bont, Walter, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3074569, Registre du commerce Zurich, (20)
Aktiv für das Tier GmbH, in Winterthur, CHE-410.756.366, c/o Tatjana Bont, Steinackerweg 22, 8405 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.09.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und die Durchführung von Ausbildungsprogrammen für Tiernaturheilkunde und das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Tiernaturheilkunde sowie diesbezügliche Beratungen und Handel mit und Verkauf von Produkten aller Art. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem die Durchführung von Tier und Recht Ausbildungsprogrammen sowie Dienstleistungen im Rahmen von Tier und Recht, welche dem Schutz der Tiere und der Förderung der Mensch-Tier-Beziehung dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum sowie Patente und Lizenzen etc. erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bont, Tatjana, von Oberriet SG, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bont, Walter, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bont, Patrick, von Oberriet SG, in Teufen AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1020765, Registre du commerce Argovie, (400)
Schlegel Training GmbH, in Gansingen, CHE-200.970.425, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 971351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bont, Patrick Marco, von Oberriet SG, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bont, Tatjana Davorka, von Oberriet SG, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bont, Walter Alfred, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Hans Anton, von Wädenswil, in Gansingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würz-Johannsdottir, Bryndis, isländische Staatsangehörige, in Gansingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 131 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00].