Laetitia Bernard
domicilié à Brugg, de Montreux Mandats actifs: Nova-Logic SA Connecté à: Jean Claude Bernard Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laetitia Bernard" à jour.Vous suivez maintenant "Laetitia Bernard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laetitia Bernard" à jour.Vous suivez maintenant "Laetitia Bernard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Laetitia Bernard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Laetitia Bernard
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Laetitia Bernard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Laetitia Bernard
Numéro de publication: HR02-1004971243, Registre du commerce Valais, (621)
Nova-Logic SA, à Collombey-Muraz, CHE-105.716.081, société anonyme (No. FOSC 252 du 28.12.2016, Publ. 3252535).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bressoud, Armand, de Vionnaz, à Vionnaz, secrétaire, sans droit de signature;
Ceccarelli, Yanick, de Ursy, à Cheseaux-sur-Lausanne, administrateur, sans droit de signature;
Monney, Jean-Marc Maurice, de Assens, à Châtel-Saint-Denis, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernard, Jean Claude, de Montreux, à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Bernard, Jean-Claude, citoyen français, à Montreux, président, avec signature individuelle];
Bernard, Laetitia, de Montreux, à Brugg, administratrice, sans droit de signature [précédemment: à Ecublens (VD)].
Numéro de publication: 4108472, Registre du commerce Valais
Nova-Logic SA, précédem. à Montreux, CH-550.1.022.848-8, société anonyme (FOSC no 31 du 14.02.2001, p. 1128). Statuts initiaux du 11.01.2001.
Modification des statuts:
30.08.2007.
Nouveau siège:
Collombey-Muraz.
Nouvelle adresse:
En Reutet A, Case postale 169, 1868 Collombey-le-Grand.
But:
commerce, représentation, importation et exportation de matériel médical, prestations de services, ainsi que toute opérations d'import-export.
Capital-actions:
CHF 203'000.--, entièrement libéré.
Actions:
2030 actions de CHF 100.-- nominatives avec clause d'agrément.
Faits qualifiés:
Apport selon contrat du 11.01.2001: matériel informatique, agencement, mobilier, outillage et deux véhicules pour CHF 63'000;
en contrepartie, il est remis 630 actions [comme précédemment].
Organe de publication:
FOSC.
Inscription ou modification de personnes:
Bernard, Jean-Claude, citoyen français, à Montreux, président, avec signature individuelle [comme précédemment];
Bressoud, Armand, de Vionnaz, à Vionnaz, secrétaire, sans droit de signature [comme précédemment];
Bernard, Laetitia, de Montreux, à Ecublens VD, administratrice, sans droit de signature [comme précédemment];
Turin, Serge, de Collombey-Muraz, à Blonay, organe de révision [comme précédemment].