Maurizio Francesco Berlini
domicilié à Wien, de Italie Mandats actifs: dreifive Group AG Connecté à: Sascha Frommhund, Marcel Oppliger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maurizio Francesco Berlini" à jour.Vous suivez maintenant "Maurizio Francesco Berlini".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maurizio Francesco Berlini" à jour.Vous suivez maintenant "Maurizio Francesco Berlini".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Maurizio Francesco Berlini
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Maurizio Francesco Berlini
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Maurizio Francesco Berlini
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Maurizio Francesco Berlini
Numéro de publication: HR02-1006036561, Registre du commerce Zurich, (20)
dreifive Group AG, in Zürich, CHE-163.817.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Raoul, von Oberkulm, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luck, Mark, von Schiers, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommhund, Sascha, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oppliger, Marcel, von Zürich, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004577756, Registre du commerce Zurich, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476243).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Firma neu:
Digital Ad Services AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Tino, von Langnau im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Almer, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberbeck, Christian Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arm, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epaillard, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4230739, Registre du commerce Zurich, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].