Nina Baumann
domicilié à St. Gallen, de Oberhallau Mandats actifs: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Connecté à: Oliver Gerstlauer, Natascha Retzler-Tavoletta, Grégoire Lenglet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nina Baumann" à jour.Vous suivez maintenant "Nina Baumann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nina Baumann" à jour.Vous suivez maintenant "Nina Baumann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nina Baumann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nina Baumann
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Nina Baumann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nina Baumann
Numéro de publication: HR02-1005228185, Registre du commerce Berne, (36)
Chutzegarte GmbH, in Bremgarten bei Bern, CHE-209.531.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Nina, von Linden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenwyder-Kolb, Franziska, von Bern, in Thunstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004844247, Registre du commerce Berne, (36)
Chutzegarte Nina Baumann & Franziska Vollenwyder-Kolb, in Bremgarten bei Bern, CHE-209.531.167, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742343).
Statutenänderung:
20.02.2020.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 66'944.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 46'944.43 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Chutzegarte GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Biogärtnerei mit Anbau und Handel von Pflanzen, die Gartenplanung und die Erstellung von Gartenanlagen und Gartenautomationssystemen sowie die Erbringung von Holzwerksarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und andere Unternehmen im In- und Ausland vollständig erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüter aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Nina, von Linden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Vollenwyder-Kolb, Franziska, von Bern, in Thunstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 2742343, Registre du commerce Berne, (36)
Chutzegarte Nina Baumann & Franziska Vollenwyder-Kolb, in Bremgarten bei Bern, CHE-209.531.167, Chutzenstrasse 2, 3047 Bremgarten b. Bern, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2016.
Zweck:
Biogärtnerei;
Produktion und Verkauf von Pflanzen;
Gartenplanung und Umgestaltung.
Eingetragene Personen:
Baumann, Nina, von Linden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Vollenwyder-Kolb, Franziska, von Bern, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.