Peter Balzli
domicilié à Bern, de Bolligen Mandats actifs: Swiss Stories GmbH Connecté à: Beatrice Kobel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Balzli" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Balzli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Balzli" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Balzli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Balzli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Balzli
Journalisme
Journalisme
Personnes privées avec le nom Peter Balzli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Balzli
Numéro de publication: 2925633, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Stories GmbH, in Bern, CHE-466.767.494, c/o Beatrice Kobel, Fellenbergstrasse 19, 3012 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Bereitstellung von journalistischen und redaktionellen Dienstleistungen;
das Erarbeiten und Umsetzen von Strategien und Massnahmen in Print- und elektronischen Medien;
das Coaching im Medienbereich.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 22.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Balzli, Peter, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kobel, Beatrice, von Trachselwald, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4434344, Registre du commerce Zoug, (170)
BM Balzli Managementberatung GmbH, in Steinhausen, CH-170.4.008.019-4, Bannstrasse 12, 6312 Steinhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.04.2008.
Zweck:
Unternehmensberatung auf den Gebieten Unternehmensentwicklung und -restrukturierung sowie Logistik und Produktion;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Balzli, Peter, von Bolligen, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 3859682, Registre du commerce Berne, (36)
Bigla AG in Biglen, CH-217.0.134.775-2, Herstellung und Handel von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2005, S. 3, Publ. 3006936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balzli, Peter, von Bolligen, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.