André Balz
domicilié à Avully, de Langnau im Emmental Mandats actifs: Balz Metal SA Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Balz" à jour.Vous suivez maintenant "André Balz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Balz" à jour.Vous suivez maintenant "André Balz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Balz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Balz
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom André Balz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Balz
Numéro de publication: 1130003, Registre du commerce Zoug, (170)
Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oliver, von Reichenbach im Kandertal, in Unterägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CH-073.3.004.828-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1072949, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Meldungs Nr. 1'061'987, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 11'764 vom 02.09.2013Amer Sports SA, in Cham, CH-100.3.009.243-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061987). [Der Eintrag von Pascal Lüchinger wurde irrtümlich gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Pascal Manuel, von Oberriet SG, in Wettswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Numéro de publication: 6496178, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Restaurant Jardin GmbH, in Bern, CH-035.4.018.054-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 4, Publ. 4974262).
Statutenänderung:
16.12.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotel- und Restaurationsbetriebs. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung vom 17.06.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.6.1998 und Bilanz per 31.12.1997: Aktiven von CHF 2'218'209.50 (inklusive Grundstück Bern-Grundbuchblatt Nr. 401 Kreis V) und Passiven von CHF 904'559.10 der Einzelfirma 'Lea Margarethe Balz-Beetschen, Hotel-Restaurant Jardin', in Bern, zum Übernahmepreis von CHF 1'313'650.40, wovon CHF 800'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 513'650.40 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balz-Beetschen, Lea Margarethe, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 798'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Balz, Daniel, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ostermundigen und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].