Carolyn Susan Bächler-Schenk
domicilié à Unterägeri, de Mörschwil et Deutschland Mandats actifs: Kopanyo AG, Bächler Carolyn Connecté à: Konrad Bächler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carolyn Susan Bächler-Schenk" à jour.Vous suivez maintenant "Carolyn Susan Bächler-Schenk".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carolyn Susan Bächler-Schenk" à jour.Vous suivez maintenant "Carolyn Susan Bächler-Schenk".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Carolyn Susan Bächler-Schenk
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Carolyn Susan Bächler-Schenk
Achat & vente de biens immobiliers propres
BranchCode_n/a
Achat & vente de biens immobiliers propres
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Carolyn Susan Bächler-Schenk
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Carolyn Susan Bächler-Schenk
Numéro de publication: 4223335, Registre du commerce Zoug, (170)
Kopanyo AG, in Baar, CHE-345.114.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552883).
Statutenänderung:
03.05.2018.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
c/o Carolyn Bächler-Schenk, Schönwart 19, 6314 Unterägeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler-Schenk, Carolyn Susan, von Mörschwil, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].
Numéro de publication: 3689517, Registre du commerce Zoug, (170)
Tensid EQS AG, in Baar, CHE-480.446.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler-Schenk, Carolyn, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sultzer, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hiller, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2692443, Registre du commerce Zurich, (20)
EQS Schweiz AG, in Zürich, CHE-480.446.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7172986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler-Schenk, Carolyn, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.