Gerhard Bach
domicilié à Lausanne, de Eschenz Mandats actifs: Clinique de la Rive Droite SA, en liquidation Connecté à: Bertrand Pariat Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Bach" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Bach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Bach" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Bach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerhard Bach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerhard Bach
Exploitation des hôpitaux
Exploitation des hôpitaux
Personnes privées avec le nom Gerhard Bach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerhard Bach
Numéro de publication: 3361223, Registre du commerce Argovie, (400)
Walter Mäder AG, in Killwangen, CHE-105.943.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3323383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Gerhard, von Eschenz, in La Rippe, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Guern, Jean, von Genève, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3323381, Registre du commerce Argovie, (400)
Imerit AG, in Killwangen, CHE-103.930.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Gerhard, von Eschenz, in Rippe,La, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1618831, Registre du commerce Argovie, (400)
Adisa Service und Entwicklungs AG, in Killwangen, CHE-107.922.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1337035).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Firma neu:
AS Adormata AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouée, Vincent Georges, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Gerhard, von Eschenz, in La Rippe, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Guern, Jean, von Genf, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romolini, Ugo, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fislisbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hintze, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muntwyler, Lorenz, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.