Walter Ferdinand Axt
domicilié à Allschwil, de Basel Mandats actifs: Walter F. Axt, Unternehmungsberatung Connecté à: Susanna Elisabeth Axt-Jeuch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Ferdinand Axt" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Ferdinand Axt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Ferdinand Axt" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Ferdinand Axt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Ferdinand Axt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Ferdinand Axt
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Walter Ferdinand Axt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Ferdinand Axt
Numéro de publication: HR02-1005034797, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gebrüder Hanspeter & Walter Axt, in Allschwil, CHE-113.194.960, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2006, Publ. 3584684).
Firma neu:
H.P. Axt.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Im Rosengarten 6, 4106 Therwil.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Walter Axt aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Hans-Peter Axt führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axt, Hans-Peter, von Basel, in Therwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004571904, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Axt Treuhand-Dienstleistungen AG, in Binningen, CHE-105.370.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2556897).
Firma neu:
Axt Treuhand-Dienstleistungen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2786927, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Agromach GmbH in Liq., in Binningen, CHE-110.296.647, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.