Fatma Avsar-Oezturk
domicilié à Interlaken, de Turquie Mandats actifs: Avsar Gastro GmbH Connecté à: Sinan Avsar Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fatma Avsar-Oezturk" à jour.Vous suivez maintenant "Fatma Avsar-Oezturk".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fatma Avsar-Oezturk" à jour.Vous suivez maintenant "Fatma Avsar-Oezturk".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fatma Avsar-Oezturk
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fatma Avsar-Oezturk
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Fatma Avsar-Oezturk
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fatma Avsar-Oezturk
Numéro de publication: 4278164, Registre du commerce Berne, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CH-092.4.017.730-1, Erbringung von Dienstleistungen im Gastgewerbe sowie Betrieb einer Pizzeria mit Take away, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2007, S. 5, Publ. 3900690).
Statutenänderung:
28.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avsar-Oezturk, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 3900690, Registre du commerce Berne, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CH-092.4.017.730-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2006, S. 4, Publ. 3424998).
Domizil neu:
Rugenparkstrasse 6, 3800 Interlaken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Zollikofen];
Avsar-Oezturk, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Zollikofen].
Numéro de publication: 3424998, Registre du commerce Berne, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CH-092.4.017.730-1, Aareckstrasse 6, 3800 Interlaken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Gastgewerbe sowie Betrieb einer Pizzeria mit Take away. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Avsar-Oezturk, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Zollikofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.