Matthias André
domicilié à Herrenschwanden, de Schelten Mandats actifs: Hitz und Partner AG Connecté à: Leonardo Spring, Kassem Zbat, Slavko Simic et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias André" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias André".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias André" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias André".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Matthias André
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Matthias André
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Matthias André
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Matthias André
Numéro de publication: 1640301, Registre du commerce Berne, (36)
Hitz und Partner AG, in Ittigen, CHE-107.959.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611527).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
André, Matthias, von Schelten, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Klaus-Peter, genannt Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1349257, Registre du commerce Berne, (36)
Atelier Perrel Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-109.108.006, société à responsabilité limitée (No. FOSC 241 du 15.12.2003, p. 5, Publ. 2027436).
Modification des statuts:
27.01.2014.
Nouveau siège:
Evilard.
Nouvelle adresse:
Chemin du Compois 6, 2533 Evilard.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit, e-mail. Selon déclaration du 27.01.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
André, Matthias, de Schelten, à Niedermuhlern, associé, avec procuration collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Perrel, Benoit, de Evilard, à Evilard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: ressortissant français, à Herrenschwanden (Kirchlindach) et avec une part sociale de CHF 19'000.00].
Registre du commerce Berne, (36)
Atelier Perrel Sàrl (Atelier Perrel GmbH) (Atelier Perrel Ltd liab. Co), à Biel BE, Pré-Fleuri 13, 2502 Biel/Bienne, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
6.07.2001, 26.07.2001.
But:
exploitation de bureau d'architecture, exécution de tous travaux d'architecture, de planification, de construction, d'urbanisme, d'étude et d'expertise, de direction et surveillance de chantiers. La société peut participer à d'autres entreprises ayant des buts identiques ou similaires, acquérir ou financer de telles entreprises, acquérir, exploiter et céder des licences, brevets, marques, connaissances techniques et autres valeurs intellectuelles ainsi que des immeubles.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par lettre recommandée.
Personnes inscrites:
Perrel, Benoit, ressortissant français, à Herrenschwanden (Kirchlindach), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
André, Matthias, de Schelten, à Niedermuhlern, associé, avec procuration collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.--.