Rudolf gen. Ruedi Amsler
domicilié à Teufen ZH, de Densbüren Mandats actifs: Festzeltvermietung Embrach AG, AM GmbH Embrach Connecté à: Margrit Fringer Amsler, Margrit Fringer Amsler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf gen. Ruedi Amsler" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf gen. Ruedi Amsler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf gen. Ruedi Amsler" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf gen. Ruedi Amsler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf gen. Ruedi Amsler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf gen. Ruedi Amsler
Location de biens de consommation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Location de biens de consommation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Rudolf gen. Ruedi Amsler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf gen. Ruedi Amsler
Numéro de publication: HR02-1004718367, Registre du commerce Zurich, (20)
Tentagram Veranstaltungen GmbH Embrach, in Embrach, CHE-111.974.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S.0, Publ. 6179722).
Firma neu:
Tentagram Veranstaltungen GmbH Embrach in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Freienstein-Teufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pinus AG (CHE-109.061.876), in Wiesendangen, Liquidatorin.
Numéro de publication: 4141947, Registre du commerce Zurich, (20)
Festzeltvermietung Embrach AG, in Embrach, CHE-100.065.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, Publ. 5772730).
Domizil neu:
Hardstrasse 10, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amsler-Acklin, Theresia, von Densbüren, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringer Amsler, Margrit, von Arosa, in Freienstein-Teufen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Freienstein-Teufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5699548, Registre du commerce Zurich, (20)
ZUM GmbH, in Embrach, CH-020.4.033.620-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 25, Publ. 4225016).
Firma neu:
ZUM GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Sandro Keller, Chruchenbergstrasse 23, 8505 Pfyn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AM GmbH Embrach, in Embrach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00;
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Freienstein-Teufen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Keller, Urs, von Sommeri, in Pfyn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Festhallen-Vermietung AG Frauenfeld (CH-440.3.003.819-7), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00 [bisher:Festhallen-Vermietung AG Frauenfeld, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Keller, Sandro, von Sommeri, in Pfyn, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].