Rainer Alföldi
domicilié à Bern, de Allemagne Mandats actifs: arc46 GmbH, Alföldi GmbH Connecté à: Dora Lobsiger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Alföldi" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Alföldi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Alföldi" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Alföldi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rainer Alföldi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rainer Alföldi
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Rainer Alföldi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rainer Alföldi
Numéro de publication: HR01-1006024226, Registre du commerce Berne, (36)
arc46 GmbH, in Bern, CHE-359.277.043, Läuferplatz 8, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Servicedienstleistungen in der Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alföldi GmbH (CHE-112.994.478), in Bern, Gesellschafterin, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Alföldi, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lobsiger, Dora, von Seedorf (BE), in Lyss, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2083587, Registre du commerce Berne, (36)
Alföldi GmbH, in Bern, CHE-112.994.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uehlinger, Christoph, von Schaffhausen, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alföldi, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 3673800, Registre du commerce Berne, (36)
Rainer Alföldi IT-Consulting GmbH, bisher in Winterthur, CH-020.4.033.512-5, Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen in der Informationstechnologie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2006, S. 24, Publ. 3441490).
Gründungsstatuten:
21.06.2006.
Statutenänderung:
29.09.2006.
Firma neu:
Alföldi GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Lebernstrasse 30, 3013 Bern.
Postadresse:
Alföldi GmbH, c/o Hartmann und Partner AG, Archstrasse 2, 8401 Winterthur.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen in der Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uehlinger, Christoph, von Schaffhausen, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Alföldi, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Winterthur].