Ulrike Albinsson-Reichel
domicilié à Bonstetten, de Autriche Mandats actifs: Ulrike Albinsson Reichel Handanalysen Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrike Albinsson-Reichel" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrike Albinsson-Reichel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrike Albinsson-Reichel" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrike Albinsson-Reichel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ulrike Albinsson-Reichel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ulrike Albinsson-Reichel
Exploitation des services divers
Exploitation des services divers
Personnes privées avec le nom Ulrike Albinsson-Reichel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ulrike Albinsson-Reichel
Numéro de publication: 4046939, Registre du commerce Zoug, (170)
Incept IT Partners GmbH, in Zug, CHE-138.217.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1797559).
Domizil neu:
c/o Buchhaltungs- und Revisions - AG, Bundesstrasse 3, 6302 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albinsson-Reichel, Ulrike, österreichische Staatsangehörige, in Stallikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Stallikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1797559, Registre du commerce Zoug, (170)
Incept IT Partners GmbH, bisher in Zürich, CHE-138.217.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649245).
Gründungsstatuten:
30.07.2014.
Statutenänderung:
02.10.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Buchhaltungs- und Revisions - AG, Bundesstrasse 3, 6304 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albinsson-Reichel, Ulrike, österreichische Staatsangehörige, in Uitikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich];
Reichel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 1649245, Registre du commerce Zurich, (20)
Incept IT Partners GmbH, in Zürich, CHE-138.217.784, c/o Christian Reichel und Ulrike Albinsson-Reichel, Zentralstrasse 131, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.07.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Elektronischen Datenverarbeitung sowie Entwicklung und Vertrieb von Soft- und Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Reichel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Albinsson-Reichel, Ulrike, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.