Daniel Martin Achermann
domicilié à Wien, de Oberkirch Mandats actifs: Logismos GmbH Connecté à: Doris Achermann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Martin Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Martin Achermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Martin Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Martin Achermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Martin Achermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Martin Achermann
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Daniel Martin Achermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Martin Achermann
Numéro de publication: HR02-1004539921, Registre du commerce Zurich, (20)
Logismos GmbH, in Andelfingen, CHE-109.907.510, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3348709).
Statutenänderung:
04.01.2019.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Doris Achermann, Loorstrasse 16, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Josef, von Oberkirch, in Andelfingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Daniel Martin, von Oberkirch, in Wien (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Tokyo (JP)];
Achermann, Doris, von Oberkirch, in Winterthur, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3348709, Registre du commerce Zurich, (20)
Logismos GmbH, in Andelfingen, CHE-109.907.510, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 28, Publ. 5204100).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Josef, von Oberkirch, in Andelfingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Achermann, Daniel Martin, von Oberkirch, in Tokyo (JP), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5187350, Registre du commerce Zurich, (20)
Logismos GmbH, in Andelfingen, CH-020.4.025.775-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 20, Publ. 672914).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwareprodukten sowie die Beratung Dritter für Softwareprojekte. Zusätzlich kann die Gesellschaft im Rahmen solcher Softwareprojekte weitere Dienstleistungen wie den Verkauf von Software- und Hardwareprodukten, allgemeine Beratungsdienstleistungen etc. erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder E-Mail an deren im Anteilbuch der Gesellschaft eingetragenen Adresse. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Daniel Martin, von Oberkirch, in Tokyo (JP), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Andelfingen und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Achermann, Josef, von Oberkirch, in Andelfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].