Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Viviance AG new education in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.1996
Radiation du registre du commerce
15.11.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.041.084-6
IDE/TVA
CHE-108.452.033
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten, sowohl in herkömmlicher Form, als auch auf der Basis moderner Multimedia und Internet-Technologien. Die Gesellschaft kann Betriebsstätten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, veräussern, halten und belasten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ALH Plano AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 14.11.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Viviance SA new education
- Viviance Ltd new education
- Viviance AG new education
- Viviance AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Viviance AG new education in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2542904, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Viviance AG new education in Liquidation, in St. Gallen, CH-320.3.041.084-6, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2002, S. 11, Publ. 467148). Das Konkursverfahren wurde mit Verfügung des Konkursrichters des Kreisgerichts St. Gallen vom 02.11.2004 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Viviance AG new education, in St. Gallen, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2002, S. 10, Publ. 388270).
Firma neu:
Viviance AG new education in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Auflösung der Gesellschaft durch Konkurs gemäss Konkurserkenntnis des Konkursrichters des Bezirksgerichts St. Gallen vom 23.04.2002.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Viviance AG new education, in St. Gallen, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2001, S. 7762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ignatz, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Niederwil SG (Oberbüren), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohorst, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casserlöv, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö Duvnäs (S), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahle, Patrick, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (S), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter-Seuling, Ursula, von Zollikon und Kölliken, in Lustmühle (Teufen AR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donkor, Charles, von Boswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kingston, Paul Jeremiah, britischer Staatsangehöriger, in Warwickshire (GB), mit Kollektivprokura zu zweien;
Widén, Lars Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Alvsjo (S), mit Kollektivprokura zu zweien.