Renseignements sur Truvag AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Truvag AG
- Truvag AG a son siège social à Kriens 2, est actif et est active dans le domaine «Services fiduciaires».
- La direction de l’entreprise Truvag AG qui a été fondée le 14.09.2006, se compose de 0 personnes.
- Le 11.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-162.234.984.
- Outre l’entreprise Truvag AG il sont inscrits 5 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Balzenhof Immobilien AG, Juvenys GmbH, Korner AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.2006
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Kriens
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.9.786.812-6
IDE/TVA
CHE-162.234.984
CHE-105.809.506 TVA
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Steuer-, Unternehmens-, Organisations- und Finanzberatung; Immobilienberatung und -verwaltung; Expertisen; Erbschaftswesen sowie Treuhandfunktionen aller Art; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Immobilien.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Truvag Treuhand AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Truvag AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006081620, Registre du commerce Lucerne, (100)
Truvag AG, in Kriens, CHE-162.234.984, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933883).
Hauptsitz in:
Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer-Gervasi, Renata, von Horw, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Carmen, von Messen, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Daniela, von Silenen, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegfried, Seda, von Zofingen, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slattner, Markus, von Adligenswil, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Claudia, von Buchegg, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005933883, Registre du commerce Lucerne, (100)
Truvag AG, in Kriens, CHE-162.234.984, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770229).
Hauptsitz in:
Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porzio-Flückiger, Doris, von Campo (Vallemaggia), in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Carmen, von Messen, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slattner, Markus, von Adligenswil, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Claudia, von Buchegg, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005770229, Registre du commerce Lucerne, (100)
Truvag AG, in Kriens, CHE-162.234.984, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648295).
Hauptsitz in:
Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muff, Otto, von Buttisholz, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Matthias, von Luzern, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Daniela, von Silenen, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.