Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur SGD-Genossenschaft Ostschweiz in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.04.1985
Radiation du registre du commerce
29.09.2005
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Flawil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.038.713-3
IDE/TVA
CHE-106.614.402
Secteur
Vétérinaire
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durchführung eines ständigen Beratungs- und Gesundheitsdienstes in der Schweineproduktion und aller damit verbundenen Nebenaufgaben nach der Verordnung vom 27.06.1984 über die Unterstützung des Beratungs- und Gesundheitsdienstes in der Schweinehaltung (SGDV) und dem SGD-Reglement. Das Tätigkeitsgebiet umfasst die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen und Thurgau.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SGD-Genossenschaft Ostschweiz
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SGD-Genossenschaft Ostschweiz in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3038826, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SGD-Genossenschaft Ostschweiz in Liquidation, in Flawil, CH-320.5.038.713-3, Durchführung eines ständigen Beratungs- und Gesundheitsdienstes in der Schweineproduktion und aller damit verbundenen Nebenaufgaben usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2004, S. 10, Publ. 2243378). Nachdem die Zustimmung des Kantonalen Steueramtes vorliegt, wird die Gesellschaft im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 2243378, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SGD-Genossenschaft Ostschweiz in Liquidation, in Flawil, Durchführung eines ständigen Beratungs- und Gesundheitsdienstes in der Schweineproduktion und aller damit verbundenen Nebenaufgaben usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2002, S. 10, Publ. 757832). Liquidation beendet. Die Genossenschaft kann mangels Zustimmung des Kantonalen Steueramtes noch nicht gelöscht werden. [Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 13 vom 22.01.2003, S. 40].
Numéro de publication: 757832, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SGD-Genossenschaft Ostschweiz, in Flawil, Durchführung eines ständigen Beratungs- und Gesundheitsdienstes usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1999, S. 7007).
Firma neu:
SGD-Genossenschaft Ostschweiz in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.09.2001 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegmann, Stefan, von Bettwiesen, in Freidorf TG (Roggwil TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Reto, von Haldenstein, in Tägerwilen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kempf, Thomas, von Unterschächen, in Benken SG, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schurtenberger, Josef, von Malters und Hohenrain, in Bürglen TG, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwizer, Othmar, von Krummenau, in Walenstadt, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].