Renseignements sur RWR Baulösungen GmbH in Liq.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de RWR Baulösungen GmbH in Liq.
- RWR Baulösungen GmbH in Liq. a son siège social à Biel/Bienne et est en liquidation. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.06.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-113.254.355.
- À la même adresse comme RWR Baulösungen GmbH in Liq. il sont inscrits 6 autres entreprises actives Cela comprend: Dietziker Architekten GmbH, luedi architekten gmbh, STUDIOV9 Sàrl.
Direction (3)
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.11.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.4.017.550-0
IDE/TVA
CHE-113.254.355
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Architektur. Die Gesellschaft kann Bauten und Grundstücke erstellen bzw. erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Stübi AG | Toffen | 21.04.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Nitag Treuhand AG | Biel/Bienne | 15.11.2006 | 20.04.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- RWR Baulösungen GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RWR Baulösungen GmbH in Liq.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: LS02-0000058506, Registre du commerce Berne
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Publikationsdatum: SHAB 15.06.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.06.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Christoph Rothenbühler, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel/Bienne Liquidationsschuldenruf RWR Baulösungen GmbH in Liq. Organisation in Auflösung: RWR Baulösungen GmbH in Liq. CHE-113.254.355 Dammweg 3
Kontaktstelle: RWR Baulösungen GmbH in Liq. Dammweg 3
Numéro de publication: HR02-1005764831, Registre du commerce Berne, (36)
RWR Baulösungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-113.254.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874226).
Firma neu:
RWR Baulösungen GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüefli, Jürg, von Lengnau (BE), in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wahli, Gisèle, von Bolligen, in Gletterens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.