Adresse
Chemin du Croset 24
1752 Villars-sur-Glâne
Renseignements sur oooo Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de oooo Sàrl
- oooo Sàrl est une Société à responsabilité limitée basée à Villars-sur-Glâne. oooo Sàrl appartient au secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise oooo Sàrl qui a été fondée le 05.03.2010, se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 05.08.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-115.480.738.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.03.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Villars-sur-Glâne
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.065.909-3
IDE/TVA
CHE-115.480.738
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but de conseiller et d'accompagner ses clients (particuliers, organisations privées et publiques) dans un contexte de changement, en définissant leurs besoins et en recommandant des solutions qui apportent de la valeur aux parties prenantes. Elle se spécialise dans la gestion d'entreprise et les opérations immobilières, offrant une expertise en gouvernance, processus métier et systèmes d'information, ainsi que dans la gestion de la construction, l'exploitation et la conservation de biens immobiliers. Cette combinaison permet d'offrir des solutions intégrées qui optimisent la stratégie organisationnelle et la gestion d'actifs, renvoyant ainsi la valeur pour ses clients dans divers secteurs. Elle est en outre autorisée à acquérir et à vendre des biens immobiliers, à l'exception des activités réglementées par la LFAIE, à créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger et à exercer toute activité commerciale, financière, industrielle, mobilière et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pointcom1 Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour oooo Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006100223, Registre du commerce Valais, (621)
Pointcom1 Sàrl, à Fully, CHE-115.480.738, société à responsabilité limitée (No. FOSC 22 du 02.02.2021, Publ. 1005090041). Par suite de transfert du siège à Villars-sur-Glâne, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg sous la raison de commerce "oooo Sàrl". Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Numéro de publication: HR02-1006099820, Registre du commerce Fribourg, (217)
Pointcom1 Sàrl, précédemment à Fully, CHE-115.480.738 (FOSC du 02.02.2021, p. 0/1005090041). Siège transféré à Villars-sur-Glâne.
Nouvelle adresse:
Chemin du Croset 24, 1752 Villars-sur-Glâne.
Nouvelle raison sociale:
oooo Sàrl. Statuts modifiés le 15.07.2024.
Nouveau but:
la société a pour but de conseiller et d'accompagner ses clients (particuliers, organisations privées et publiques) dans un contexte de changement, en définissant leurs besoins et en recommandant des solutions qui apportent de la valeur aux parties prenantes. Elle se spécialise dans la gestion d'entreprise et les opérations immobilières, offrant une expertise en gouvernance, processus métier et systèmes d'information, ainsi que dans la gestion de la construction, l'exploitation et la conservation de biens immobiliers. Cette combinaison permet d'offrir des solutions intégrées qui optimisent la stratégie organisationnelle et la gestion d'actifs, renvoyant ainsi la valeur pour ses clients dans divers secteurs. Elle est en outre autorisée à acquérir et à vendre des biens immobiliers, à l'exception des activités réglementées par la LFAIE, à créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger et à exercer toute activité commerciale, financière, industrielle, mobilière et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.
Communication aux associés:
par courrier ou par courriel.
Personne radiée:
Vago Laurent, associé, 200 parts de CHF 100, gérant, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Matray Jonathan Edouard, de Veyrier, à Villars-sur-Glâne, associé, 200 parts de CHF 100, gérant, signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.