Renseignements sur Ampulse GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ampulse GmbH
- Ampulse GmbH de Lufingen est active dans le domaine «Recherche et développement» et est actif.
- La direction se compose de une personne.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 18.09.2024.
- L’entreprise Ampulse GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-327.499.591.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.05.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lufingen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.070.601-1
IDE/TVA
CHE-327.499.591
Secteur
Recherche et développement
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Vermittlungs- und Finanzdienstleistungen aller Art, sowie die Entwicklung und den Betrieb von neuen Technologien in diesem Kontext. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann des weiteren Immobilien-, Patent-, und Lizenzgeschäfte tätigen und vermitteln. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Monetix GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ampulse GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006132008, Registre du commerce Zurich, (20)
Monetix GmbH, in Lufingen, CHE-327.499.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889486).
Statutenänderung:
05.09.2024.
Firma neu:
Ampulse GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hieber, Samuel Heinz, von Schangnau, in Winkel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Lufingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005889486, Registre du commerce Zurich, (20)
Monetix GmbH, in Lufingen, CHE-327.499.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152163).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieber, Samuel Heinz, von Schangnau, in Winkel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005152163, Registre du commerce Zurich, (20)
Monetix GmbH, in Lufingen, CHE-327.499.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005113915).
Statutenänderung:
26.03.2021.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Lufingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Herrliberg, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hieber, Samuel Heinz, von Schangnau, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.