Renseignements sur Manon AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Manon AG
- Manon AG avec son siège à Bottighofen est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Manon AG est actif.
- La direction de l’entreprise Manon AG est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.06.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-102.483.331.
- Outre l’entreprise Manon AG il sont inscrits 26 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.08.1974
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bottighofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.925.887-4
IDE/TVA
CHE-102.483.331
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Immobilien und Grundstücken im Ausland sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich und artverwandten Segmenten. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Burger Treuhand AG | Horgen | <2004 | 01.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Textech AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Manon AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775579, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Manon AG, in Bottighofen, CHE-102.483.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005487153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rocher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Saarow (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Rosdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Masching, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Obertrum am See (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knup, Walter, von Hefenhofen, in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005486603, Registre du commerce Zurich, (20)
Textech AG, in Feuerthalen, CHE-102.483.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S.26, Publ. 5917506). Die Rechtseinheit (neu: Manon AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bottighofen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005487153, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Textech AG, bisher in Feuerthalen, CHE-102.483.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, Publ. 5917506).
Statutenänderung:
13.05.2022.
Firma neu:
Manon AG.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Immobilien und Grundstücken im Ausland sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich und artverwandten Segmenten. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heck, Werner, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Jestetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hartung, Heidy, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rocher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Saarow (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knup, Walter, von Hefenhofen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.