Filiales (1)
Renseignements sur Lampert + Walker AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lampert + Walker AG
- Lampert + Walker AG est une Société anonyme basée à Jona. Lampert + Walker AG appartient au secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Lampert + Walker AG est composée de 5 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 21.12.1978.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Lampert + Walker AG est inscrite sous l’IDI CHE-105.922.255.
- Outre l’entreprise Lampert + Walker AG il sont inscrits 3 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Oehrli Engineering AG, Rovi Energie AG, Timingo AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Brigitte Giger,
Michael Kägi,
Adrian Böhler,
Patrick Senn,
Ernst Uhler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rapperswil-Jona
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.032.618-4
IDE/TVA
CHE-105.922.255
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Installation und Wartung von Energieerzeugungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten, sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen, im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG | Rapperswil-Jona | 03.05.2018 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HPM Revisionsgesellschaft AG | Freienbach | 17.12.2015 | 02.05.2018 | |
L & P Revisions GmbH | Hinwil | 16.02.2009 | 16.12.2015 | |
Lätsch Treuhand AG | Hinwil | <2004 | 15.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lampert Heizungen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lampert + Walker AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006012272, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lampert + Walker AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.922.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Urs, von Schaffhausen, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005340369, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lampert + Walker AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.922.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Samira, von Eschenbach (SG), in Eschenbach SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Brigitte, von Schänis, in Wagen (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005165371, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lampert Heizungen AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.922.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962580).
Statutenänderung:
19.04.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Walker Heizungen AG, in Rapperswil-Jona (CHE-102.292.363), gemäss Fusionsvertrag vom 19.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 714'012.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 137'831.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Lampert + Walker AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Installation und Wartung von Energieerzeugungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten, sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen, im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.