Renseignements sur CQ - Verein für Zirkuläre Intelligenz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CQ - Verein für Zirkuläre Intelligenz
- CQ - Verein für Zirkuläre Intelligenz à Basel est une Association du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». CQ - Verein für Zirkuläre Intelligenz est actif.
- La direction de l’organisation CQ - Verein für Zirkuläre Intelligenz est composée de 4 personnes.
- Le 17.04.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'organisation est CHE-201.558.257.
- À la même adresse il existe 19 autres entreprises actives. Cela comprend: AIM Holding AG, BioTara AG, Caretta + Weidmann Baumanagement AG.
Direction (4)
les plus récents membres du comité
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
André Möri,
Frederike Asaël,
Carole Anne Tornay,
Thomas Emanuel Meyer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.2022
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.6.000.983-1
IDE/TVA
CHE-201.558.257
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt den Aufbau eines Innovations-Oekosystems der nachhaltigen und zirkulären Wirtschaft in Basel und weiteren Umgebung. Zu diesem Zweck ermöglicht der Verein die Vermittlung und Verbindung von Firmen, Institutionen, Investoren und Körperschaften und schafft Plattformen zur Vernetzung der Zielgruppen. Ausserdem vermittelt der Verein zur Erfüllung des Zwecks Arbeitsplätze, Werkstätten sowie Räumlichkeiten für Begegnungen und Anlässe, aber auch die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Belangen der nachhaltigen und zirkulären Wirtschaft. Der Verein verfolgt seine Ziele unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die Organe sind ehrenamtlich tätig.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 23.12.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Kreislauf Haus
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CQ - Verein für Zirkuläre Intelligenz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006011229, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kreislauf Haus, in Basel, CHE-201.558.257, Verein (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637409).
Statutenänderung:
27.03.2024.
Name neu:
CQ - Verein für Zirkuläre Intelligenz.
Domizil neu:
Horburgstrasse 105, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonius, Guy, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asaël, Frederike, von Ringgenberg (BE), in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möri, André, von Kappelen, in Magden, Mitglied des Vorstandes, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornay, Carole, von Orsières, in Nidau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.