Renseignements sur James Langenthal GmbH in Liquidation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de James Langenthal GmbH in Liquidation
- James Langenthal GmbH in Liquidation à Langenthal est une Société à responsabilité limitée du domaine «Gestion d’entreprise et administration». James Langenthal GmbH in Liquidation est en liquidation.
- L’entreprise a été fondée en 27.02.2020 et a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 04.01.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-307.431.319.
- Entreprises avec la même adresse: Agato GmbH, Bar55 GmbH, Bernhard Hugi Immobilien AG.
Direction (1)
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Langenthal
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.080.511-5
IDE/TVA
CHE-307.431.319
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben, den Handel mit Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs, die Organisation und Durchführung von Anlässen im Bereich der Gastronomie. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern; sie kann sich insbesondere an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- James Langenthal GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour James Langenthal GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: LS02-0000062983, Registre du commerce Berne
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Publikationsdatum: SHAB 04.01.2024 Öffentlich einsehbar bis: 04.01.2029 Meldungsnummer: Im Auftrag von: James Langenthal GmbH in Liquidation pAdr. Uwe Stirnimann Schützenweg 250
James Langenthal GmbH in Liquidation pAdr. Uwe Stirnimann Schützenweg 250
Numéro de publication: HR02-1005909588, Registre du commerce Berne, (36)
James Langenthal GmbH, in Langenthal, CHE-307.431.319, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843099).
Firma neu:
James Langenthal GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Anja, von Pfaffnau, in Lotzwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnimann, Uwe Josef, von Pfaffnau, in Lotzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].