Renseignements sur Florès Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Florès Sàrl
- Florès Sàrl a son siège social à Alle et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration».
- Florès Sàrl a été fondée le 23.12.1997.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 22.06.2017, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-106.639.916.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Alle
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.4.001.392-9
IDE/TVA
CHE-106.639.916
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise dans le secteur de la restauration, en particulier de la restauration à service rapide (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Florès Sàrl
Numéro de publication: 3597259, Registre du commerce Jura, (670)
Florès Sàrl, à Alle, CHE-106.639.916, société à responsabilité limitée (No. FOSC 113 du 16.06.2015, Publ. 2209285).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hêche, Loïc Philippe, de Cornol, à Alle, directeur, avec signature individuelle, .
Numéro de publication: 2209285, Registre du commerce Jura, (670)
Florès Sàrl, à Courchapoix, CHE-106.639.916, société à responsabilité limitée (No. FOSC 136 du 16.07.2010, p. 12, Publ. 5730028).
Modification des statuts:
08.06.2015.
Nouveau siège:
Alle.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Eglise 37, 2942 Alle.
Nouveau but:
Exploitation d'une entreprise dans le secteur de la restauration, en particulier de la restauration à service rapide (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Dominé-Lachat, Bernadette Gabrielle, de Courchapoix, à Courchapoix, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 2'000.00 [précédemment: Dominé-Lachat, Bernadette];
Dominé, Martin Luc Jules, de Courchapoix, à Courchapoix, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 48'000.00 [précédemment: Dominé, Luc, associé et président des gérants avec signature individuelle];
Hêche, Loïc Philippe, de Cornol, à Alle, directeur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5730028, Registre du commerce Jura, (670)
Florès Sàrl, à Courchapoix, CH-670.4.001.392-9, Société à responsabilité limitée (FOSC no 85 du 03.05.2007, p. 8, publ. 3913326).
Nouvelle adresse:
Route de Montsevelier 8, 2825 Courchapoix. Selon déclaration des gérants du 24.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne:
Dominé, Luc, de Courchapoix, à Courchapoix, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 48'000.-- [précédemment: associé et gérant].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.