Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Coelver S.A.
*les renseignements affichés sont des exemples
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Source: FOSC
Inscription au registre du commerce
18.03.1976
Radiation du registre du commerce
12.07.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lonay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.140.605-0
IDE/TVA
CHE-107.885.501
Secteur
Fabrication d’autres appareils électriques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication et vente de connecteurs électriques et produits similaires.
Organe de révision
Source: FOSC
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 17.12.2010 | 11.07.2024 | |
Curia AG | Chur | <2004 | 16.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Source: FOSC
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Coelver SA
Titulaires
Nous n’avons connaissance d’aucune structure de propriété.
Participations
Nous n’avons connaissance d’aucune participation.
Dernières notifications FOSC pour Coelver S.A.
Numéro de publication: HR03-1006083444, Registre du commerce Vaud, (550)
Coelver S.A., à Lonay, CHE-107.885.501 (FOSC du 31.03.2014, p. 0/1425663). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société LEMO SA, à Ecublens (VD) (CHE-108.076.987). La société est radiée par suite de fusion.