Renseignements sur CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG
- CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Engelburg.
- La direction de l’entreprise CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG qui a été fondée le 28.10.2022, se compose de 0 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 02.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SG sous l’IDI CHE-267.092.806.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: bebridge AG, stereobat AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.10.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gaiserwald
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.095.511-6
IDE/TVA
CHE-267.092.806
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die herstellerunabhängige Vermittlung, Planung, Konzeption und Implementierung von hocheffizienten LED-Beleuchtungsanlagen sowie anderen energetischen Lösungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Erforschung und Entwicklung von zukunftsweisenden, nachhaltigen Prozessen, Systemen und Technologien und deren Vertrieb. Diese können technischer, naturwissenschaftlicher und geistiger Natur sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006119515, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG, in Gaiserwald, CHE-267.092.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2024, Publ. 1006090507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rageth, José Carlos, von Domat/Ems, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006090507, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG, in Gaiserwald, CHE-267.092.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Wilcke, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005692495, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CLEAR LIGHT Energy EcoSystems AG, in Gaiserwald, CHE-267.092.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662317).
Statutenänderung:
23.02.2023.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].