Renseignements sur Valour Europe AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Valour Europe AG
- Valour Europe AG à Zug est une Société anonyme du domaine «Services pour les banques et instituts de crédit». Valour Europe AG est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 31.03.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Valour Europe AG est le suivant : CHE-280.969.506.
- Outre l’entreprise Valour Europe AG il sont inscrits 102 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Abiomed Europe GmbH, Aachen, Zweigniederlassung Zug, Acary Holding AG, ACRON 2 Porsche Drive Atlanta AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.11.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.042.995-2
IDE/TVA
CHE-280.969.506
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen und Management-Tätigkeiten im Bereich Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Beteiligungen, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DeFi Europe AG
- Catenafin AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Valour Europe AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005714195, Registre du commerce Zoug, (170)
Valour Europe AG, in Zug, CHE-280.969.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ochsner, Thomas, von St. Gallen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wattenström, Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005699795, Registre du commerce Zoug, (170)
Valour Europe AG, in Zug, CHE-280.969.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582380).
Domizil neu:
Bundesstrasse 3, 6300 Zug.
Numéro de publication: HR02-1005582380, Registre du commerce Zoug, (170)
DeFi Europe AG, in Zug, CHE-280.969.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389919).
Statutenänderung:
26.09.2022.
Firma neu:
Valour Europe AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fransson, Tommy, schwedischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wattenström, Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].