Renseignements sur Business Provider bpa AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Business Provider bpa AG
- Business Provider bpa AG a son siège social à Wettingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Business Provider bpa AG est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 14.10.2013.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-317.039.443.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wettingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.034.922-9
IDE/TVA
CHE-317.039.443
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten von Firmen Beteiligungen und Erbringen von Dienstleistungen an diesen Firmen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Business Provider bpa AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1125417, Registre du commerce Argovie, (400)
Business Provider bpa AG, in Wettingen, CHE-317.039.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6619158). [Frau Gerber Gabriela wurde irrtümlicherweise zweimal eingetragen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Gabriela, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Gabriela, von Langnau im Emmental, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zantop, Kilian, von Basel, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6619158, Registre du commerce Argovie, (400)
Business Provider bpa AG, in Wettingen, CH-400.3.034.922-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, S. 0, Publ. 6477126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Walter, von Schlatt TG, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Gabriela, von Langnau im Emmental, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6477126, Registre du commerce Argovie, (400)
Business Provider bpa AG, in Wettingen, CH-400.3.034.922-9, Sulzbergstrasse 34, 5430 Wettingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2011.
Zweck:
Halten von Firmen Beteiligungen und Erbringen von Dienstleistungen an diesen Firmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 16.12.2011 diverse Computer, Computerbestandteile, Server, Bildschirme, Drucker und Zubehör, wofür 25 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 16.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Studer, Dr. Walter, von Schlatt TG, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zantop, Kilian, von Basel, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Gabriela, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.