Renseignements sur BRUGG Rohrsystem AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BRUGG Rohrsystem AG
- BRUGG Rohrsystem AG a son siège social à Kleindöttingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et traitement du fer et de l'acier».
- Il y a 13 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 29.09.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- BRUGG Rohrsystem AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-101.822.695.
- Toutes les informations sur les 17 marques déposées par l'entreprise BRUGG Rohrsystem AG.
Direction (13)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Boris Georg Mäder,
Daniel Rudolf Schneider,
Peter Müller,
Stephan Peters,
Martin Rigaud
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.04.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Böttstein
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.009.739-2
IDE/TVA
CHE-101.822.695
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung, Montage und Verlegung von sowie Handel mit Rohrsystemen und Zubehör für den Transport von flüssigen oder gasförmigen Stoffen, und Wahrung des Interesses der mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften (Schwester- und Muttergesellschaften), auch ohne angemessene Gegenleistung: die Gesellschaft kann Grundstücke, Lizenzen und Patente erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen oder Sicherheiten an die mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften gewähren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 16.04.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 16.07.1999 | 15.04.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Brugg Rohr AG Holding
- Brugg Tubo SA Holding
- Brugg Conduit SA Holding
- Brugg Pipe Inc Holding
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
DYNAFLEX | 19.08.2024 | actif | 09907/2024 |
SPIRACON | 02.02.2023 | actif | 13546/2022 |
Dernières notifications FOSC pour BRUGG Rohrsystem AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005848915, Registre du commerce Argovie, (400)
BRUGG Rohrsystem AG, in Böttstein, CHE-101.822.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puttkammer, Uwe Georg Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Ivan, von Rohrbach, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Boris, von Mühleberg, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Peter, von Seon, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peters, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Wunstorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Daniel Rudolf, von St. Gallen, in Häggenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005695858, Registre du commerce Argovie, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'769 vom 13.02.2023 BRUGG Rohrsystem AG, in Böttstein, CHE-101.822.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigaud, Martin, französischer Staatsangehöriger, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005680433, Registre du commerce Argovie, (400)
BRUGG Rohrsystem AG, in Böttstein, CHE-101.822.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigaud, Martin, französischer Staatsangehöriger, in Pfungen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bopp, Urs, von Zürich, in Hüntwangen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rouso, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.