Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Brangs + Heinrich AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1955
Radiation du registre du commerce
04.07.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wil (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.904.227-2
IDE/TVA
CHE-105.973.873
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Papieren, Karton und Verpackungsmitteln; kann sich auf verwandten Gebieten betätigen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis | Zürich | <2004 | 03.07.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Brangs + Heinrich SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Brangs + Heinrich AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2913726, Registre du commerce Zurich, (20)
Brangs + Heinrich AG, in Wil ZH, CH-020.3.904.227-2, Handel mit Papieren, Karton und Verpackungsmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2004, S. 16, Publ. 2518212). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Antalis AG, in Lupfig (CH-660.0.025.938-3), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2518212, Registre du commerce Zurich, (20)
Brangs + Heinrich AG, in Wil ZH, CH-020.3.904.227-2, Handel mit Papieren, Karton und Verpackungsmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2004, S. 16, Publ. 2234392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buscher, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Markus, von Rothenburg, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jetzer, Dr. Rolf P., von Kilchberg ZH, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2234392, Registre du commerce Zurich, (20)
Brangs + Heinrich AG, in Wil ZH, Handel mit Papieren, Karton und Verpackungsmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, S. 21, Publ. 1052810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Alois, von Wolfenschiessen, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.