Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG
St. Alban-Anlage 26
4052 Basel
Renseignements sur Blomeris AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.11.1999
Radiation du registre du commerce
19.05.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.012.374-7
IDE/TVA
CHE-101.157.969
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und die Übernahme von Verwaltungen für Personalvorsorgeeinrichtungen und Sammel-Personalvorsorgeeinrichtungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | <2004 | 18.05.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Blomeris AG
- Swisscanto AG Beratung und Verwaltung von Personalvorsorgeeinrichtungen
- Servisa AG Beratung und Verwaltung von Personalvorsorgeeinrichtungen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Blomeris AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6168582, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Blomeris AG in Liquidation, in Basel, CH-270.3.012.374-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2010, S. 10, Publ. 5608974). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 05.07.2010 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: 5608974, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Blomeris AG, in Basel, CH-270.3.012.374-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 9, Publ. 5331118).
Firma neu:
Blomeris AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.03.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeifer, Dr. Michael, von Basel und Metzerlen-Mariastein, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5331118, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swisscanto AG Beratung und Verwaltung von Personalvorsorgeeinrichtungen, in Basel, CH-270.3.012.374-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 7, Publ. 4661414).
Statutenänderung:
28.10.2009.
Firma neu:
Blomeris AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und die Übernahme von Verwaltungen für Personalvorsorgeeinrichtungen und Sammel-Personalvorsorgeeinrichtungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.