Renseignements sur ALPEVO Immo AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ALPEVO Immo AG
- ALPEVO Immo AG a son siège social à Däniken SO, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée en 07.03.2018 et a une personne à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 04.08.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI ALPEVO Immo AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.03.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Däniken
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.016.506-1
IDE/TVA
CHE-148.098.989
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung sowie Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften im In- und Ausland. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ALPEVO Immo AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005810183, Registre du commerce Soleure, (241)
ALPEVO Immo AG, in Däniken, CHE-148.098.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mackic, Petar, deutscher Staatsangehöriger, in Winznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mackic, Vojislavka, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Winznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonzamanci, Cebrail, türkischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004599945, Registre du commerce Soleure, (241)
ALPEVO Immo AG, in Dulliken, CHE-148.098.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4105463).
Statutenänderung:
25.03.2019.
Sitz neu:
Däniken.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 27, 4658 Däniken SO.
Numéro de publication: 4105463, Registre du commerce Soleure, (241)
ALPEVO Immo AG, in Dulliken, CHE-148.098.989, Industriestrasse 54, 4657 Dulliken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2018.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung sowie Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften im In- und Ausland. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Telefax, E-Mail oder Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 26.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mackic, Petar, deutscher Staatsangehöriger, in Winznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mackic, Vojislavka, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Winznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.