Horst Stammler
residente a Zollikon, da Germania Mandati attuali: Leblon AG Persone correlate: Denise Küng Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Horst Stammler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Horst Stammler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Horst Stammler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Horst Stammler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Horst Stammler
Persone con il nome Horst Stammler lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Commercio di vestiti
Privato con il nome Horst Stammler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Horst Stammler
Numero di pubblicazione: HR02-1005403165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Udo Jürgens Bockelmann & Co, in Zürich, CHE-101.287.359, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2014, S.0, Publ. 1793041).
Firma neu:
Udo Jürgens Bockelmann & Co KmG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o HERZOG SCHÄR AG, Universitätstrasse 9, 8006 Zürich. Die Gesellschaft hat sich infolge Todes des unbeschränkt haftenden Gesellschafters Udo Jürgens Bockelmann (Künstlername "Udo Jürgens") aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bockelmann, Udo Jürgens (Künstlername "Udo Jürgens"), von Zumikon, in Meilen, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Burger, Freddy, von Maur, in Küsnacht ZH, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 20'000.00;
Greiner, Alfred, von Schlieren, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stammler, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürgens, Jenny, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Jürgens, John, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Schär, Thomas, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3354691, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rent-a-Show AG, in Zürich, CHE-107.300.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stammler, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Oliver, von Maur, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 818574, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rentashow AG, in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiete der Unterhaltungsindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2001, S. 8115).
Statutenänderung:
16.12.2002.
Firma neu:
Rent-a-Show AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Rent-a-Show SA) (Rent-a-Show Ltd).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief und/oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tribelhorn, Markus, von Gais, in Oberglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Thomas, von Jona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Urs Peter, von Marthalen, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stammler, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.