Bruno Walter Sacher
residente a Zürich, da Villigen Mandati attuali: IG Seepärke Zürich in Liquidation, Ledermann Anlagen AG e di più Persone correlate: Guglielmo Louis Brentel-Kunz, Dario Pfammatter, Walter Wäschle e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Walter Sacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Walter Sacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Walter Sacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Walter Sacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Walter Sacher
Persone con il nome Bruno Walter Sacher lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Bruno Walter Sacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Walter Sacher
Numero di pubblicazione: HR02-1006085227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IG Seepärke Zürich, in Zürich, CHE-300.043.850, Verein (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996533).
Name neu:
IG Seepärke Zürich in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Remo Aslak, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Durisch, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Enea, Enzo, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hofer, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kirstein, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Marti, Min Li, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Widmer, Ulrich, von Safenwil, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Barandun, Nicole, von Domleschg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Bruno, von Villigen, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005996533, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IG Seepärke Zürich, in Zürich, CHE-300.043.850, Verein (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacher, Bruno, von Villigen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005800836, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro Weder AG, in Zürich, CHE-375.473.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledermann, Urs, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sacher, Bruno, von Villigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Marc, von Uster, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weder, Oliver, von Diepoldsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.