Peter Kettiger
residente a Zug, da Zollikon e Liestal Mandati attuali: Stiftung Miller's Studio Persone correlate: Johann Jakob Nepomuk Blumer, Barbara Weber, Corinne Goetschel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kettiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kettiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kettiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kettiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Kettiger
Persone con il nome Peter Kettiger lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Peter Kettiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Kettiger
Numero di pubblicazione: HR02-1004852871, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rightcallmedia GmbH, in Zürich, CHE-257.637.555, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, S.0, Publ. 2818193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kettiger, Peter, von Zollikon, in Baar, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brecht, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiess, Matthias, von Zollikon, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004508370, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Karl Schwegler AG, Grafischer Betrieb und Verlag, in Zürich, CHE-101.859.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074057).
Statutenänderung:
14.11.2018.
Firma neu:
Karl Schwegler AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Druckereibetrieben sowie den Erwerb, die Bewirtschaftung, das Vermieten und die Veräusserung von Grundstücken und Immobilien in der Schweiz, sowie die Entwicklung, Umsetzung und Finanzierung von neuen Geschäftsfeldern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Gemäss Erklärung vom 14.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kettiger, Peter, von Liestal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taborelli, Marco Franco, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Peter, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Balthasar, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwegler, Nicklaus, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4074087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
One Stop AG für Kommunikation, in Zürich, CHE-109.902.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1996147).
Firma neu:
One Stop AG für Kommunikation in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(One Stop SA pour communication en liquidation) (One Stop Ltd. for communication in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kettiger, Peter, von Zollikon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].