Martin Hütte
residente a Küssnacht am Rigi, da Zug, Luzern e Ebikon Mandati attuali: Kreter Stiftung, ETHOS Holding AG e di più Persone correlate: Adrian Kreter, Michael Endres, Silke Kreter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Hütte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Hütte"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Hütte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Hütte"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Hütte
Persone con il nome Martin Hütte lavorano in questi rami economici
Esercizio delle scuole primarie
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Altre libere professioni
Altri servizi sociali
Servizi per banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle scuole primarie
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Altre libere professioni
Altri servizi sociali
Servizi per banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Martin Hütte
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Hütte
Numero di pubblicazione: HR02-1006113832, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Katrin, von Aarau, in Buchs (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hütte, Martin, von Ebikon, Luzern und Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bügler, Nicolas, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Greuter, Nicole, von Eschlikon, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006057186, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
fdsc.ch (Francophones De Suisse Centrale), in Zug, CHE-186.841.583, Verein (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, S.0, Publ. 2417659).
Name neu:
fdsc.ch (Francophones De Suisse Centrale) in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hütte, Martin, von Ebikon, in Immensee, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Van Walleghem Béguin, Anne, belgische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Béguin, Paul, von Kölliken, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1006034338, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kreter Stiftung (Kreter Foundation), in Zug, CHE-443.041.162, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.04.2024.
Zweck:
Die Stiftung unterstützt die Integration von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, fördert Menschen in Aus- oder Weiterbildung, Menschen aus sozial-wirtschaftlich schwachem Umfeld und Projekte im Rahmen von Migration. Die Stiftung bezweckt weiter die weltweite Förderung und Unterstützung von jungen Unternehmen, die sich neuen, effizienteren oder nachhaltigeren Technologien und allgemein der Förderung der Wissenschaften widmen. Die Stiftung kann mit anderen Rechtsgemeinschaften mit ähnlicher Zwecksetzung zusammenarbeiten und zur Erhaltung des Stiftungszwecks gemeinsame Projekte starten. Die Stiftung verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Stifter behält sich eine Zweck- oder Organisationsänderung nach Art. 86a ZGB vor. Die Stiftung ist gemäss ihrer Zweckbestimmung in der ganzen Schweiz und international tätig. Die Stiftung kann zur Verwirklichung ihres Zwecks das Stiftungsvermögen anlegen und verwalten, wie insbesondere Liegenschaften erwerben und veräussern oder Geldanlagen tätigen. Sie ist berechtigt, die Liegenschaften zur Umsetzung und zum Vollzug des Stiftungszwecks anderen Gesellschaften oder Körperschaften zur Verfügung zu stellen.
Eingetragene Personen:
Kreter, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Chieri (IT), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreter, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Adendorf (DE), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endres, Michael, von Hünenberg, in Zug, Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hütte, Martin, von Ebikon, Luzern und Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty Revision AG (CHE-107.981.435), in Luzern, Revisionsstelle.