Marcel J. Grubenmann
residente a Zürich, da Zürich e Appenzell Mandati attuali: Innomag AG in Liquidation Persone correlate: Andreas Paul Coradi, Marcel Ralph Grubenmann, Christian Grubenmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel J. Grubenmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel J. Grubenmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel J. Grubenmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel J. Grubenmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marcel J. Grubenmann
Persone con il nome Marcel J. Grubenmann lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Marcel J. Grubenmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marcel J. Grubenmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005782552, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Mano, in Wädenswil, CHE-110.400.011, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grubenmann, Marcel, von Zürich und Appenzell, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coradi, Dr. Andreas, von Zürich, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grubenmann, Christian, von Zürich und Appenzell, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grubenmann, Marcel R., von Zürich und Appenzell, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5569776, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Sunnehus, in Wildhaus, CH-320.7.036.822-0, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 21, Publ. 5080208).
Sitz neu:
Wildhaus-Alt St. Johann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Margrith, von Arisdorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grubenmann, Marcel, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachofen, Dr. Armin, von Zürich, in Wildhaus, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Peter, von Wallisellen, in Weiach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kräuchi, Dr. Samuel, von Münchenbuchsee und Basel, in Rorschacherberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Christoph, von Madiswil, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wildhaus]. [behördliche Umbenennung].
Numero di pubblicazione: 1268712, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marcimmo AG, in Zürich, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1998, S. 8268).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Segarra-Guardia AG, in Zürich. Aktiven von CHF 2'990'632.05 und Passiven von CHF 1'762'877.60 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.2003 und Fusionsbilanz per 30.6.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Albert J., von Zürich und Appenzell, in Illnau-Effretikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderer, Jürg, von Speicher, in Domat/Ems, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grubenmann, Marcel J., von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Coradi, Andreas, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosmarie Spring, eidg. dipl. Steuerexpertin, in Zürich, Revisionsstelle.