Remo Baumeler
residente a Gisikon, da Luzern e Kriens Mandati attuali: IAB Switzerland Services AG, OneAd GmbH e di più Persone correlate: Guido Trevisan, Thomas Andreas Passen, Urs Bernhard Flückiger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Remo Baumeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Remo Baumeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Remo Baumeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Remo Baumeler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Remo Baumeler
Persone con il nome Remo Baumeler lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Fornitura di servizi informatici
Servizi pubblicità
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Fornitura di servizi informatici
Servizi pubblicità
Privato con il nome Remo Baumeler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Remo Baumeler
Numero di pubblicazione: HR02-1005963084, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
InfoSoft Systems AG, in Luzern, CHE-105.591.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumeler, Remo, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lörch, Herbert, von Triengen, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Christoph, von Fislisbach, in Malters, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005931244, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IAB Switzerland Services AG, in Zürich, CHE-369.614.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594574).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Remo, von Kriens, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005907133, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
audienzz ag, in Zürich, CHE-207.922.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571350).
Statutenänderung:
30.11.2023.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 22.03.2016 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gewisse Aktiven und Passiven des Betriebsteils "Digital" der NZZ Media Solutions AG, in Zürich zum Preis von höchstens CHF 500.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Remo, von Kriens, in Gisikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eich];
Mikulic, Mirko, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arth].