Informazioni su NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation
- NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation ha sede a Zug, è in liquidazione e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 11.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation.
- 29 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: AHK Holding AG, AI Powerhouse Swiss AG, Alattas Holding AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.07.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.039.864-9
IDI/IVA
CHE-329.091.137
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Finanzierung sowie Verkauf von Immobilien und Grundstücken aller Art im In- und Ausland, unter Ausschluss von Lex Koller (BewG) unterstellten Transaktionen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- NPH Winterthur I AG, Zug
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: LS01-0000049363, Ufficio del registro di commercio Zugo
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 11.09.2024 Öffentlich einsehbar bis: 11.09.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, 6300 Zug Liquidationsschuldenruf NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation Organisation in Auflösung: NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation CHE-329.091.137 Gotthardstrasse 18
Kontaktstelle: NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation Gotthardstrasse 18
Numero di pubblicazione: HR02-1006125896, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
NPH Winterthur I AG, Zug, in Zug, CHE-329.091.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751655).
Firma neu:
NPH Winterthur I AG, Zug in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.08.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grgic, Dejan, von Emmen, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, André, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005751655, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
NPH Winterthur I AG, Zug, in Zug, CHE-329.091.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunkat, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grgic, Dejan, von Emmen, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.