Renseignements sur Stephan Leo Zimmermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stephan Leo Zimmermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005926361, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Säntis Kosmetik GmbH, in Appenzell, CHE-449.054.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005759164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenzi, Daniel Georg, von Appenzell, in Appenzell, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Stephan, von Basel, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005731192, Registre du commerce Zurich, (20)
UBS Business Solutions AG, in Zürich, CHE-262.289.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708050).
Statutenänderung:
04.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Stephan, von Basel, in Rüte, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005467283, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
METZLER Strategie, Führung, Kommunikation AG, in Rüte, CHE-265.428.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005389096).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler-Arnold, Ruth, von Willisau, Reiden und Balgach, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Stephan, von Basel, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte)].