Renseignements sur Roland Franz Wunderli
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Franz Wunderli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005406029, Registre du commerce Argovie, (400)
Badener Bestattungen GmbH, in Baden, CHE-280.140.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979903).
Statutenänderung:
31.01.2022.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Etzelstrasse 13, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
W. Twerenbold AG (CHE-101.989.361), in Baden, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Twerenbold, Karim, von Hünenberg, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Wunderli, Roland, von Greifensee, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Freund, Markus, von Hedingen, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SG Bestattungen Holding GmbH (CHE-323.878.009) [ CH-400.4.450.225-3], in Wettingen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Güntert, Sandro, von Büttenhardt, in Olten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Born, Gina, von Signau, in Olten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278) [ CH-249.3.000.533-1], in Olten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005032595, Registre du commerce Argovie, (400)
Badener Taxi AG, in Baden, CHE-101.292.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3786243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderli, Roland, von Greifensee, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Bernhard, von Ramlinsburg, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, René, von Schwyz, in Meisterschwanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freund, Markus, von Hedingen, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005001721, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Rotary Distrikt 1980, Wohltätigkeitsstiftung Schweiz, in Reinach (BL), CHE-236.627.893, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826201).
Domizil neu:
c/o Hehlen Treuhand AG, Hauptstrasse 8, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haegi, Marcus, von Kappel am Albis, in Reinach (BL), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderli, Roland, von Greifensee, in Remetschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griessen, Christiane, von Lenk, in Zweisimmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holte, Anders, von Rümikon, in Reichenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Hans Peter, von Lützelflüh, in Einsiedeln, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davatz, Christine, von Grüsch, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Markus, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.